KRS 0000549155
NIP8992764689
REGON36112707000000
NazwaAGRINOVA BIO & TECHNOLOGY - A. B. & T. POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAGRINOVA BIO & TECHNOLOGY - A. B. & T. POLSKA
Data rejestracji 26 mar 2015 (9 lat temu) 26 mar 2015
Data usunięcia 29 lip 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 300000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0150Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU #0113Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH #0116Z UPRAWA ROŚLIN WŁÓKNISTYCH #0119Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE #1102Z PRODUKCJA WIN GRONOWYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCHKAROLINA MALEC
Wspólnik
2015-03-26
2015-12-02
91 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.550,00 (CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
FALCONE REALE SOCIETA'AGRICOLA S.R.L.
Wspólnik
2015-12-02
2020-07-29
2.700 (DWA TYSIĄCE SIEDEMSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 135.000,00 (STO TRZYDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
Wspólnik
2015-12-02
2020-07-29
900 (DZIEWIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000,00 (CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
36072195300000
SIMONE PANTALONI
Wspólnik
2015-12-02
2020-07-29
1.920 (JEDEN TYSIĄC DZIEWIĘĆSET DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 96.000,00 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
GIANBRUNO TORRANO
Prokurent
2016-07-08
2020-07-29
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY Z PROKURENTEM.
ENRICO MARCONI
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-12-02
2016-07-08
MASSIMO MORETTI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-07-08
2020-07-29
MAURIZIO GRATI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-07-08
2020-07-29
STEFANO DI GIOACCHINO
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-07-08
2020-07-29
KAROLINA MALEC
PREZES ZARZĄDU
2015-03-26
2015-12-02
SIMONE PANTALONI
PREZES ZARZĄDU
2015-12-02
2020-07-29
MAURIZIO MARCONI
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-12-02
2020-07-29
2015-03-26
2015-12-02
KAL - MAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-03-26
2017-07-27
UL. KS. CZESŁAWA KLIMASA, 29, WROCŁAW, 50-515, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie