KRS 0000548909
NIP6351835242
REGON36103502000000
NazwaSPEED SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSPEED SERWIS
Data rejestracji 17 mar 2015 (10 lat temu) 17 mar 2015
Data usunięcia 29 sie 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ŻWIRKI I WIGURY, 56, MIKOŁÓW, 43-190, MIKOŁÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6351835242
data rejestracji 01 kwi 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 08 sie 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4942Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEKMONIKA AGNIESZKA HAJDUK
Beneficjent
MONIKA AGNIESZKA HAJDUK
reprezentant
KRZYSZTOF MAREK HAJDUK
Beneficjent
MONIKA AGNIESZKA HAJDUK
Wspólnik
2015-03-17
2020-02-20
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
Wspólnik
2020-02-20
2022-01-27
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000 ZŁ.
24175002000000
KRZYSZTOF MAREK HAJDUK
Wspólnik
2022-01-27
2023-05-09
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.250,00 ZŁ
MONIKA AGNIESZKA HAJDUK
Wspólnik
2022-01-27
2023-05-09
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.250,00 ZŁ
ROBERT PIOTR WASIL
Wspólnik
2022-01-27
2023-05-09
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
Wspólnik
2023-05-09
2023-08-29
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
24175002000000
KRZYSZTOF GERLICH
Prokurent
2015-08-20
2015-10-15
PROKURA SAMOISTNA
MONIKA AGNIESZKA HAJDUK
Beneficjent
OSOBA WYWIERAJĄCA DECYDUJĄCY WPŁYW NA ZGŁASZAJĄCEGO POPRZEZ WYKONYWANIE UPRAWNIEŃ WSPÓLNIKA SPEED SP. Z O.O. KRS: 0000367177 – JEDYNEGO WSPÓLNIKA PODMIOTU ZGŁASZANEGO
KRZYSZTOF MAREK HAJDUK
Beneficjent
OSOBA WYWIERAJĄCA DECYDUJĄCY WPŁYW NA ZGŁASZAJĄCEGO POPRZEZ WYKONYWANIE UPRAWNIEŃ WSPÓLNIKA SPEED SP. Z O.O. KRS: 0000367177 – JEDYNEGO WSPÓLNIKA PODMIOTU ZGŁASZANEGO
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST WE WSZYSTKICH SPRAWACH PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.
MONIKA AGNIESZKA HAJDUK
PREZES ZARZĄDU
2015-03-17
2022-01-27
JACEK HENRYK MIROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-03-17
2017-07-12
GRZEGORZ WRÓBEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-08-20
2019-05-14
JACEK KARWOT
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-10-15
2020-02-20
ROBERT PIOTR WASIL
PREZES ZARZĄDU
2022-01-27
2023-08-29
WOJCIECH MAŁYSA
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-01-27
2023-08-29
TOMASZ JAN POPIELECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-02-11
2023-08-29
RAFAŁ SEBASTIAN KOWALSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2023-04-14
2023-08-29
2015-03-17
2015-08-20
OS. NA STOKU, 24, MIKOŁÓW, 43-100, MIKOŁÓW, POLSKA
2015-08-20
2016-07-06
OS. NA STOKU, 24, MIKOŁÓW, 43-190, MIKOŁÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie