KRS 0000548403
NIP7260003559
REGON00824906400000
NazwaOX-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaOX-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 18 cze 2015 (9 lat temu) 18 cze 2015
Data usunięcia 03 wrz 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #77 WYNAJEM I DZIERŻAWAMARIA BOŻENNA ZADARA
Wspólnik
2015-06-18
2015-11-23
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5100,00 ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI UŁAMKOWEJ PO 1/3 Z MICHAŁEM JERZYM ZADARA I MAGDALENĄ MARIĄ ZADARA
ANDRZEJ PIOTR MAY
Wspólnik
2015-06-18
2015-11-23
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3000,00 ZŁ
ELŻBIETA IWONA KUŚMIERCZYK
Wspólnik
2015-06-18
2015-11-23
19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1900,00 ZŁ
MAGDALENA MARIA ZADARA
Wspólnik
2015-06-18
2015-11-23
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5100,00 ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI UŁAMKOWEJ PO 1/3 Z MICHAŁEM JERZYM ZADARA I MARIĄ BOŻENNĄ ZADARA
MICHAŁ JERZY ZADARA
Wspólnik
2015-06-18
2015-11-23
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5100,00 ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI UŁAMKOWEJ PO 1/3 Z MARIĄ BOŻENNĄ ZADARA I MAGDALENĄ MARIĄ ZADARA
ZBIGNIEW EKONOMOWICZ
Wspólnik
2015-11-23
2016-11-25
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000,00 ZŁOTYCH
GRZEGORZ JÓZEF MAGIERA
Wspólnik
2016-11-25
2019-09-03
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ELŻBIETA IWONA KUŚMIERCZYK
PREZES ZARZĄDU
2015-06-18
2015-11-23
ZBIGNIEW EKONOMOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2015-11-23
2016-11-25
GRZEGORZ JÓZEF MAGIERA
PREZES ZARZĄDU
2016-11-25
2019-09-03
2015-06-18
2015-11-23
UL. WĘGIERSKA, 2, ŁÓDŹ, 92-314, ŁÓDŹ, POLSKA
2015-11-23
2018-04-16
UL. KACZEŃCOWA, 25, ŁÓDŹ, 91-214, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie