KRS 0000548368
NIP5213691551
REGON36092498100000
NazwaIFL METALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaIFL METALS
Data rejestracji 16 mar 2015 (10 lat temu) 16 mar 2015
Data usunięcia 07 gru 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 17 STYCZNIA, 52, WARSZAWA, 02-146, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6612Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6611Z ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMIWspólnik
2015-03-16
2018-12-07
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁ
36130217000000
IFCM COMMODITIES GMBH
Wspólnik
2015-03-16
2018-12-07
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.000,- ZŁOTYCH
INTL FCSTONE LTD.
Wspólnik
2015-03-16
2016-07-15
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,- ZŁOTYCH
THOMAS THADDÄUS JEDRASIAK
Likwidator
2017-05-17
2018-12-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
RAMON JESUS MARTUL FRANCO
PREZES ZARZĄDU
2015-03-16
2017-05-17
THOMAS THADDÄUS JEDRASIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-06-22
2017-05-17
2015-03-16
2017-05-17
IFL METALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-03-16
2017-02-06
UL. KLONOWA, 12, WARSZAWA, 00-591, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie