KRS 0000548138
NIP9571077555
REGON36076232000000
NazwaMARLEBUD EX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMARLEBUD EX
Data rejestracji 13 mar 2015 (10 lat temu) 13 mar 2015
Data usunięcia 11 lip 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LISEWO MALBORSKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email MARLEBUDEX@GMAIL.COM
Dane podatkowe
NIP 9571077555
data rejestracji 01 kwi 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 20 lis 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4331Z TYNKOWANIE #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4643Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4647Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGORAFAŁ MICHAŁ GAJEWSKI
Wspólnik
2015-03-13
2017-12-28
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100 000 ZŁOTYCH
ANNA MAŁGORZATA WUTKOWSKA
Wspólnik
2017-12-28
2019-01-23
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100 000 ZŁOTYCH
MARCIN LEWANDOWSKI
Wspólnik
2019-01-23
2022-07-11
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ, PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
RAFAŁ MICHAŁ GAJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-03-13
2017-02-13
JACEK TOMASZ CZAJA
PREZES ZARZĄDU
2017-09-07
2019-01-23
MARCIN LEWANDOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2019-01-23
2021-05-05
2015-03-13
2019-01-23
ECO LED SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-03-13
2016-12-20
UL. POWSTANIA LISTOPADOWEGO, 5, GDAŃSK, 80-288, GDAŃSK, POLSKA
2016-12-20
2017-12-28
UL. DAMROKI, 1, GDAŃSK, 80-177, GDAŃSK, POLSKA
2019-01-23
2020-06-10
UL. BRATERSKA, 2B, LISEWO MALBORSKIE, 82-224, LISEWO MALBORSKIE, POLSKA
GKm 14/21
2022-09-16
2023-11-29
17409.29 PLN
XVII GNc 4388/19
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim Paweł Stolc Kancelaria Komornicza nr IV w Starogardzie Gdańskim
2214-SEE.711.4.310.2022.1.AF
2022-02-16
2022-04-21
426.52 PLN
3293.2019
Urząd Skarbowy w Malborku
GKm 100/22
2023-06-27
2024-08-01
767.07 PLN
IV GNc 3172/20, GKm 83/21
Czarnecki Dariusz
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie