KRS 0000547923
NIP7811909363
REGON36107991500000
NazwaIDEALOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaIDEALOGISTIC
Data rejestracji 16 mar 2015 (10 lat temu) 16 mar 2015
Data usunięcia 09 kwi 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SOWIA, 15, TARNOWO PODGÓRNE, 62-080, TARNOWO PODGÓRNE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #4942Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓWJULIUSZ KOLASIŃSKI
Beneficjent
LOUIS JACQUES FRANK MARTIN BARDOEL
Beneficjent
1971-05-18
WILLY MARIE LOUVET
Beneficjent
1958-03-12
JULIUSZ KOLASIŃSKI
reprezentant
LOUIS JACQUES FRANK MARTIN BARDOEL
reprezentant
1971-05-18
WILLY MARIE LOUVET
reprezentant
1958-03-12
THE LOGISTICAL APPROACH B.V.
Wspólnik
2015-03-16
2024-04-09
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁ
JULIUSZ KOLASIŃSKI
Likwidator
2023-10-05
2024-04-09
JULIUSZ KOLASIŃSKI
Beneficjent
NIE DOTYCZY
LOUIS JACQUES FRANK MARTIN BARDOEL
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU THE LOGISTICAL APPROACH BV
WILLY MARIE LOUVET
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU THE LOGISTICAL APPROACH BV
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI POWOŁANY ZOSTAŁ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU PRZYSŁUGUJE MU PRAWO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEŻELI POWOŁANO ZARZĄD WIELOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
WILLY MARIE LOUVET
PREZES ZARZĄDU
2015-03-16
2023-10-05
1958-03-12
LOUIS JACQUES BARDOEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-03-16
2023-10-05
JULIUSZ KOLASIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-03-16
2023-10-05
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-21
SprFinJednostkaMikro
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 0 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 38.4 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 38.4 |
- Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
Aktywa razem | 38.4 |
B. Aktywa obrotowe | 38.4 |
2023
2023-01-01
2023-08-23
2023-08-23
SprFinJednostkaMikro
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 0 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 38.4 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 38.4 |
Aktywa razem | 38.4 |
B. Aktywa obrotowe | 38.4 |
2015-03-16
2023-10-05
IDEALOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie