KRS 0000547378
NIP6342836986
REGON36103294800000
NazwaIDEA-CORE.PL GROUP SPÓŁKA Z OBGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaIDEA-CORE.PL GROUP SPÓŁKA Z OBGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 16 mar 2015 (10 lat temu) 16 mar 2015
Data usunięcia 15 cze 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PRZEMYSŁOWA, 19, RYBNIK, 44-203, RYBNIK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email OFFICE@IDEA-CORE.PL
Dane podatkowe
NIP 6342836986
data rejestracji 01 sie 2017
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 15 cze 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOSEBASTIAN MICHAŁ MICHALSKI
Wspólnik
2015-03-16
2016-05-23
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00ZŁ
EWELINA MARIA SZCZYGIEŁ
Wspólnik
2015-03-16
2020-06-26
82 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 82.000,00 ZŁ
RAFAŁ HENRYK LEPIARCZYK
Wspólnik
2020-06-26
2022-06-15
91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 91.000,00;-ZŁ
ANDRZEJ WÓJCIK
Prokurent
2017-05-10
2018-05-21
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
RADOSŁAW MARIUSZ KOPACKI
PREZES ZARZĄDU
2015-03-16
2016-05-23
PIOTR MAREK SZCZYGIEŁ
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-03-16
2016-05-23
PIOTR MAREK SZCZYGIEŁ
PREZES ZARZĄDU
2016-05-23
2017-11-15
WITOLD ARKADIUSZ KNOT
PREZES ZARZĄDU
2020-06-26
2021-06-17
EWELINA MARIA SZCZYGIEŁ
PREZES ZARZĄDU
2018-05-21
2020-06-26
2015-03-16
2017-05-10
POLEKOTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-03-16
2016-05-23
UL. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA, 14, KATOWICE, 40-145, KATOWICE, POLSKA
2016-05-23
2017-05-10
UL. RUDZKA, 257C, RYBNIK, 44-200, RYBNIK, POLSKA
2017-05-10
2020-06-26
UL. FRANCISZKA PRUSA, 38A, JEJKOWICE, 44-292, JEJKOWICE, POLSKA
Km 1555/21
2022-06-25
2022-10-03
13960.43 PLN
VI Nc-e 2355844/19
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Mariusz Nowicki Kancelaria Komornicza nr V w Cieszynie
Km 759/21
2024-03-08
2024-04-24
16216.25 PLN
VI Nc-e 441719/21
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Damian Czapla Kancelaria Komornicza nr VII w Rybniku
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie