KRS 0000546873
NIP9571076171
REGON36022418900000
NazwaARKTOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaARKTOS
Data rejestracji 10 mar 2015 (10 lat temu) 10 mar 2015
Data usunięcia 08 sie 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KASZTANOWA, 9, GDAŃSK, 80-540, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9571076171
data rejestracji 22 sty 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 08 sie 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5229A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4241Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #5222A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIEGRZEGORZ SZYMON SZYDŁOWSKI
Prokurent
2015-03-10
2020-11-12
POKURA SAMOISTNA
KONRAD MIKOŁAJ SZYDŁOWSKI
Beneficjent
ARKADIUSZ RAFAŁ ZBYLICKI
reprezentant
KONRAD MIKOŁAJ SZYDŁOWSKI
Wspólnik
2015-03-10
2023-08-08
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ.
ARKADIUSZ RAFAŁ ZBYLICKI
Wspólnik
2017-04-27
2022-09-15
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250 ZŁ.
KONRAD MIKOŁAJ SZYDŁOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, JEŻELI ZARZĄD LICZY NIE WIĘCEJ NIC DWÓCH CZŁONKÓW UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, A JEŻELI ZARZĄD LICZY WIĘCEJ NIŻ DWÓCH CZŁONKÓW DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KONRAD MIKOŁAJ SZYDŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-03-10
2023-08-08
2015-03-10
2023-08-08
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-03-10
2023-08-08
ARKTOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-03-10
2023-08-08
UL. KASZTANOWA, 9, GDAŃSK, 80-540, GDAŃSK, POLSKA
2021-09-01
2023-08-08
5229A - DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH
2021-09-24
2023-08-08
5210B - MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
2021-09-24
2023-08-08
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2021-09-24
2023-08-08
4241Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
2021-09-24
2023-08-08
5229C - DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH
2021-09-24
2023-08-08
5222A - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI
2021-09-24
2023-08-08
5221Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
2021-09-24
2023-08-08
7820Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ
2021-09-24
2023-08-08
461 - SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie