KRS 0000546722
NIP7123294333
REGON36094426800000
Nazwa"EVROBIZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEVROBIZ
Data rejestracji 04 mar 2015 (10 lat temu) 04 mar 2015
Data usunięcia 30 gru 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #55 HOTELE I RESTAURACJE #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJDMYTRO DIACHENKO
Wspólnik
2015-03-04
2019-12-30
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
SERHII HUDZ
Wspólnik
2015-03-04
2019-12-30
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750,00 ZŁ
INNA HUDZ
Wspólnik
2015-03-04
2019-12-30
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750,00 ZŁ
OKSANA CHERKAS
Wspólnik
2015-03-04
2019-12-30
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
OLEKSANDR ZORIN
Wspólnik
2015-03-04
2019-12-30
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
OKSANA CHERKAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-03-04
2019-12-30
DMYTRO DIACHENKO
PREZES ZARZĄDU
2015-03-04
2019-12-30
SERHII HUDZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-03-04
2019-12-30
OLEKSANDR ZORIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-03-04
2019-12-30
INNA HUDZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-03-04
2019-12-30
2015-03-04
2017-04-13
UL. PARYSA, 79, LUBLIN, 20-712, LUBLIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie