KRS 0000546266
NIP1132886047
REGON36073231300000
NazwaBIOCENA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBIOCENA.PL
Data rejestracji 04 mar 2015 (10 lat temu) 04 mar 2015
Data usunięcia 08 lip 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ZWYCIĘZCÓW, 53, WARSZAWA, 01-937, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email INFO@BIOCENA.PL
Dane podatkowe
NIP 1132886047
data rejestracji 25 mar 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 12 kwi 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #7211Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEKAMIL SZYMON KOTWICA
Beneficjent
MICHAŁ MARCIN KOTWICA
Beneficjent
JAKUB NAMYSŁ
Beneficjent
JULIUSZ MAKSYMILIAN UNRUG
reprezentant
KAMIL SZYMON KOTWICA
reprezentant
RADOSŁAW GRZEGORZ WÓJTOWICZ
reprezentant
JULIUSZ MAKSYMILIAN UNRUG
Beneficjent
RADOSŁAW GRZEGORZ WÓJTOWICZ
Beneficjent
MICHAŁ MARCIN KOTWICA
reprezentant
JAKUB NAMYSŁ
reprezentant
JULIUSZ MAKSYMILIAN UNRUG
Wspólnik
2015-03-04
2021-07-08
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁOTYCH
JAKUB NAMYSŁ
Wspólnik
2015-03-04
2021-07-08
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁOTYCH
RADOSŁAW GRZEGORZ WÓJTOWICZ
Wspólnik
2015-03-04
2021-07-08
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁOTYCH
MICHAŁ MARCIN KOTWICA
Wspólnik
2015-03-04
2021-07-08
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁOTYCH
KAMIL SZYMON KOTWICA
Wspólnik
2015-03-04
2021-07-08
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁOTYCH
MICHAŁ MARCIN KOTWICA
Likwidator
2020-02-13
2021-07-08
RADOSŁAW GRZEGORZ WÓJTOWICZ
Likwidator
2020-02-13
2021-07-08
KAMIL SZYMON KOTWICA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MICHAŁ MARCIN KOTWICA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
JAKUB NAMYSŁ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
JULIUSZ MAKSYMILIAN UNRUG
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
RADOSŁAW GRZEGORZ WÓJTOWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
RADOSŁAW GRZEGORZ WÓJTOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2015-03-04
2020-02-13
MICHAŁ MARCIN KOTWICA
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-03-04
2020-02-13
2015-03-04
2020-02-13
BIOCENA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie