KRS 0000546203
NIP5892016905
REGON36091880000000
NazwaBTK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBTK
Data rejestracji 02 mar 2015 (10 lat temu) 02 mar 2015
Data usunięcia 12 lis 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. STEFANA CZARNIECKIEGO, 2, BRODNICA, 87-300, BRODNICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1041Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH #1413Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ #1414Z PRODUKCJA BIELIZNY #1419Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY #4637Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCHBILGE GIRER
Wspólnik
2015-03-02
2020-11-12
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
IGOR JERZY BUCZKOWSKI
Prokurent
2015-03-02
2016-06-14
SAMOISTNA
NECATI KURT
Prokurent
2016-06-14
2020-11-12
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃWOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
VEDAT GIRER
PREZES ZARZĄDU
2015-03-02
2020-11-12
2015-03-02
2016-06-14
59, LEŹNO, 80-298, LEŹNO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie