KRS 0000546085
NIP6793108674
REGON36090787600000
NazwaTARUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTARUK
Data rejestracji 27 lut 2015 (10 lat temu) 27 lut 2015
Data usunięcia 28 kwi 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WŁOSKA, 11, KRAKÓW, 30-638, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #462 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT #463 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #465 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ #466 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #494 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJTARAS IANUSH
Wspólnik
2015-02-27
2023-04-28
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 950ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
TARAS IANUSH
PREZES ZARZĄDU
2015-02-27
2023-04-28
EDWARD WŁADYSŁAW WŁODARCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-02-27
2023-04-28
2015-02-27
2016-12-20
UL. CEGIELNIANA, 4A, KRAKÓW, 30-404, KRAKÓW, POLSKA
Km 998/21
2022-06-22
2023-08-24
2189.88 PLN
VI Nc-e 1346940/20
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu Monika Goraj Kancelaria Komornicza nr VII w Wolbromiu
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie