KRS 0000545328
NIP5862295071
REGON36086013000000
NazwaMARINERS INSURANCES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMARINERS INSURANCES
Data rejestracji 24 lut 2015 (10 lat temu) 24 lut 2015
Data usunięcia 25 lis 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5862295071
data rejestracji 21 sty 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 13 maj 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6611Z ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI #6612Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #6630Z 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO. #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURADANIEL ARKADIUSZ KULASZEWSKI
Wspólnik
2015-02-24
2018-05-11
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650,00 ZŁ
JANUSZ MORAWIAK
Wspólnik
2015-02-24
2016-01-28
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁ
URSZULA MAGDALENA ROMOWICZ
Wspólnik
2015-02-24
2018-05-11
67 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.350,00 ZŁ
Wspólnik
2018-05-11
2022-11-25
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
22213436100000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
DANIEL ARKADIUSZ KULASZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-02-24
2015-11-02
JANUSZ MORAWIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-02-24
2015-11-02
JANUSZ MORAWIAK
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2015-11-02
2016-01-28
JOLANTA BOGUSŁAWA OWCZARCZYK
PREZES ZARZĄDU
2016-01-28
2018-05-11
2015-02-24
2017-04-13
UL. WŁADYSŁAWA IV, 43, GDYNIA, 81-395, GDYNIA, POLSKA
2017-04-13
2018-05-11
UL. ANTONIEGO SŁONIMSKIEGO, 6, GDAŃSK, 80-280, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie