KRS 0000545225
NIP6222788227
REGON36086443400000
Nazwa"LOGMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaLOGMET
Data rejestracji 25 lut 2015 (10 lat temu) 25 lut 2015
Data usunięcia 20 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. LIPOWA, 26, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, 63-400, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@LOGMET.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2512Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2594Z PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB #2824Z PRODUKCJA NARZĘDZI RĘCZNYCH MECHANICZNYCH #2849Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2572Z PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓWTOMASZ FRANCISZEK CALIK
reprezentant
TOMASZ FRANCISZEK CALIK
Beneficjent
TOMASZ FRANCISZEK CALIK
Wspólnik
2015-02-25
2021-01-20
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
TOMASZ FRANCISZEK CALIK
Likwidator
2019-05-06
2021-01-20
TOMASZ FRANCISZEK CALIK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH SPRAWACH, ZARÓWNO PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM JAK I JEDNOOSOBOWYM, UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
TOMASZ FRANCISZEK CALIK
PREZES ZARZĄDU
2015-02-25
2019-05-06
2015-02-25
2019-05-06
"LOGMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-02-25
2015-08-24
UL. NOWA, 8, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, 63-400, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
2015-08-24
2017-03-09
UL. WROCŁAWSKA, 18, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, 63-400, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie