KRS 0000545178
NIP6783153615
REGON36083956000000
NazwaSTARBAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSTARBAX
Data rejestracji 23 lut 2015 (10 lat temu) 23 lut 2015
Data usunięcia 03 kwi 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JANA III SOBIESKIEGO, 11, KATOWICE, 40-084, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCIPAWEŁ MARCIN MALIK
Wspólnik
2015-02-23
2016-03-15
ILOŚĆ UDZIAŁÓW: 80 WARTOŚĆ UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE: 4 000,00
WANDA MALIK
Wspólnik
2015-02-23
2016-03-15
ILOŚĆ UDZIAŁÓW: 20 WARTOŚĆ UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE: 1 000,00
RYSZARD MICHAŁ WODNIOK
Wspólnik
2016-03-15
2024-04-03
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PAWEŁ MARCIN MALIK
PREZES ZARZĄDU
2015-02-23
2016-03-15
RYSZARD MICHAŁ WODNIOK
PREZES ZARZĄDU
2016-03-15
2023-08-28
2015-02-23
2016-03-15
OS. ZŁOTEGO WIEKU, 70, KRAKÓW, 31-618, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie