KRS 0000545051
NIP5213690103
REGON36088047900000
NazwaBRAVA-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBRAVA-BIS
Data rejestracji 25 lut 2015 (10 lat temu) 25 lut 2015
Data usunięcia 08 gru 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ANTONIEGO JÓZEFA MADALIŃSKIEGO, 80, WARSZAWA, 02-506, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 120000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email JANUSZIWASZKIEWICZ@GMAIL.COM
Dane podatkowe
NIP 5213690103
data rejestracji 01 kwi 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 26 lip 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5224A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #5229A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCHPIOTR JÓZEF LITWIŃSKI
Beneficjent
PIOTR JÓZEF LITWIŃSKI
reprezentant
JANUSZ STEFAN RUDOSZAŃSKI-IWASZKIEWICZ
reprezentant
PIOTR JÓZEF LITWIŃSKI
Wspólnik
2015-02-25
2023-12-08
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100000 ZŁOTYCH
JANUSZ STEFAN RUDOSZAŃSKI IWASZKIEWICZ
Wspólnik
2015-02-25
2023-06-19
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20000 ZŁOTYCH
MICHAŁ RUDOSZAŃSKI IWASZKIEWICZ
Wspólnik
2023-06-19
2023-12-08
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20000 ZŁOTYCH
PIOTR JÓZEF LITWIŃSKI
Prokurent
2017-01-30
2023-06-19
PROKURA SAMOISTNA
PIOTR JÓZEF LITWIŃSKI
Likwidator
2023-06-19
2023-12-08
PIOTR JÓZEF LITWIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
JANUSZ STEFAN RUDOSZAŃSKI IWASZKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2015-02-25
2021-11-05
PIOTR JÓZEF LITWIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-02-25
2017-01-30
PIOTR JÓZEF LITWIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2021-11-05
2023-06-19
2015-02-25
2023-06-19
BRAVA-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie