KRS 0000544889
NIP6182148041
REGON36083571100000
NazwaKMMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKMMP
Data rejestracji 23 lut 2015 (10 lat temu) 23 lut 2015
Data usunięcia 29 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SKARSZEWSKA, 42, KALISZ, 62-800, KALISZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHMARTA MAGDALENA WIKARYJCZYK
Wspólnik
2015-02-23
2021-12-29
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
MICHAŁ CYPRIAN KIELEK
Wspólnik
2015-02-23
2021-12-29
125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ
PIOTR MICHAŁ TALBIERZ
Wspólnik
2015-02-23
2021-12-29
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500,00 ZŁ
KRZYSZTOF CHAŁUPCZYŃSKI
Wspólnik
2015-02-23
2021-12-29
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
MARTA MAGDALENA WIKARYJCZYK
Likwidator
2021-06-22
2021-12-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE (REPREZENTACJA ŁĄCZNA): - TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, W ZAKRESIE ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY 5.000,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYSTARCZAJĄCA JEST JEDNOOSOBOWA REPREZENTACJA CZŁONKA ZARZĄDU.
MARTA MAGDALENA WIKARYJCZYK
PREZES ZARZĄDU
2015-02-23
2021-06-22
MICHAŁ CYPRIAN KIELEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-02-23
2021-06-22
PIOTR MICHAŁ TALBIERZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-02-23
2021-06-22
KRZYSZTOF CHAŁUPCZYŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-02-23
2017-09-27
2015-02-23
2021-06-22
KMMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie