KRS 0000544325
NIP7962966979
REGON36082934300000
NazwaMAG MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMAG MEDIA
Data rejestracji 19 lut 2015 (10 lat temu) 19 lut 2015
Data usunięcia 13 wrz 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. LUBELSKA, 65, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7962966979
data rejestracji 10 mar 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 13 wrz 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7312 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REPREZENTOWANIEM MEDIÓW #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #8559 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJMAGDALENA KINGA PYRKA
Prokurent
2015-02-19
2016-03-08
SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIE DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI - SAMODZIELNIE.
DARIUSZ WIESŁAW WIERZBOWSKI
Wspólnik
2015-02-19
2024-09-13
90 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ PO 100 (STO) ZŁOTYCH KAŻDY - ŁĄCZNIE 9.000 (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
MAREK WITOLD PŁÓCIENNIK
Wspólnik
2015-02-19
2024-09-13
10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ PO 100 (STO) ZŁOTYCH KAŻDY - ŁĄCZNIE 1.000 (TYSIĄC) ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI CZŁONKÓW POWOŁANYCH W DRODZE UCHWAŁY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MAREK WITOLD PŁÓCIENNIK
PREZES ZARZĄDU
2016-03-08
2024-09-13
DARIUSZ WIESŁAW WIERZBOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-02-19
2016-03-08
DARIUSZ WIESŁAW WIERZBOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-03-08
2024-09-13
1424-SEE.711.11382942.2022.BMKS
2022-07-28
2022-08-01
1030.47 PLN
1424-723.135782.2021
Pierwszy Urząd Skarbowy w Radomiu
1424-SEE.711.11382942.2022.BMKS
2022-07-28
2022-08-01
654.34 PLN
1424-723.978812.2021
Pierwszy Urząd Skarbowy w Radomiu
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie