KRS 0000543983
NIP6762485045
REGON36080909100000
NazwaSKIPJAQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSKIPJAQ
Data rejestracji 18 lut 2015 (10 lat temu) 18 lut 2015
Data usunięcia 05 sie 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PL. SZCZEPAŃSKI, 5, KRAKÓW, 31-011, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 106050,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6762485045
data rejestracji 01 maj 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 29 kwi 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6202 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIUHENRY BROWN
Beneficjent
HENRY BROWN
reprezentant
SKIPJAQ LTD.
Wspólnik
2015-02-18
2021-08-05
2121 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 106.050,00 ZŁ
ROBERT MILLER
Likwidator
2020-12-14
2021-08-05
HENRY BROWN
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU – OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE – ART. 2 UST. 2 PKT 1A) TIRET 5 UPPPOFT
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MARK ALEXANDER WATSON
PREZES ZARZĄDU
2015-02-18
2017-03-28
ROBERT DENNIS HARROP
WICEPREZES
2016-10-24
2017-03-28
ROBERT DENNIS HARROP
PREZES ZARZĄDU
2017-03-28
2019-04-16
HENRY BROWN
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-03-28
2019-04-16
HENRY BROWN
PREZES ZARZĄDU
2019-04-16
2020-12-14
2015-02-18
2020-12-14
SKIPJAQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie