KRS 0000543731
NIP7831722751
REGON36078142900000
NazwaCEE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCEE GROUP
Data rejestracji 13 lut 2015 (10 lat temu) 13 lut 2015
Data usunięcia 11 maj 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. BOLESŁAWA PRUSA, 20, POZNAŃ, 60-820, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7831722751
data rejestracji 20 lis 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 gru 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #8899Z PROWADZENIE NA RZECZ MIESZKAŃCÓW WSI DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ. #9411Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW #9412Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH #9499Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWspólnik
2015-02-13
2020-05-11
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
30072249700000
ANNA KORZENIEWSKA
Wspólnik
2015-02-13
2020-05-11
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
BARBARA MROCZYŃSKA
Wspólnik
2015-02-13
2017-02-14
33 (TRZYDZIEŚCI TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650,00 ZŁ (TYSIĄC SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
ANNA KORZENIEWSKA
Likwidator
2019-04-12
2020-05-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ANNA KORZENIEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2015-02-13
2019-04-12
BARBARA MROCZYŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-02-13
2015-09-02
ANNA ZUZANNA DYL
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-02-14
2017-09-13
2015-02-13
2017-02-14
GLOBALEDU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-02-14
2019-04-12
CEE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-02-13
2015-09-02
UL. WIERZBIĘCICE, 31A, POZNAŃ, 61-559, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie