KRS 0000543488
NIP7481582260
REGON36078648000000
NazwaGRUPA DZIELÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGRUPA DZIELÓW
Data rejestracji 13 lut 2015 (10 lat temu) 13 lut 2015
Data usunięcia 25 lis 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KOLEJOWA, 1, BABORÓW, 48-120, BABORÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 20000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7481582260
data rejestracji 05 mar 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 paź 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄTPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYWKONRAD POHL
Wspólnik
2015-02-13
2019-11-25
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ
KRYSTYNA JADWIGA POHL TATURA
Wspólnik
2015-02-13
2019-11-25
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ
ANNA ANETA POHL OPAŁA
Wspólnik
2015-02-13
2019-11-25
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ
SABINA POHL SCHNEIDROWSKA
Wspólnik
2015-02-13
2019-11-25
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ
MARTA TERESA LECHOSZEST
Wspólnik
2015-02-13
2019-11-25
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ
CECYLIA KRYSTYNA POHL
Likwidator
2018-12-05
2019-11-25
KONRAD POHL
Likwidator
2018-12-05
2019-11-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
KONRAD POHL
PREZES ZARZĄDU
2015-02-13
2018-12-05
CECYLIA POHL
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-02-13
2018-12-05
2015-02-13
2018-12-05
GRUPA DZIELÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie