KRS 0000543389
NIP6793107982
REGON36076983600000
NazwaITTP SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaITTP
Data rejestracji 12 lut 2015 (10 lat temu) 12 lut 2015
Data usunięcia 19 kwi 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. ŻAGLOWA, 13, KRAKÓW, 31-979, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 400000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 130000,00 PLN
Wartość nominalna akcji4000,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji100
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1721Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY #1729Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY #1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #1814Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI #2899Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #7120 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCITOMASZ MARCZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-02-12
2016-04-13
ROBERT MIKLASZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-02-12
2016-04-13
DARIUSZ KACZMARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2015-02-12
2017-04-19
TOMASZ ZAWIŁA
Członek Organu Nadzoru
2016-04-13
2017-04-19
SABINA ZAWIŁA
Członek Organu Nadzoru
2016-04-13
2017-04-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAZNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, JEDNAKŻE W PRZYPADKU JEŻELI W SPÓŁCE POWOŁANO PROKURENTA, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MAREK MIGDALSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-02-12
2016-04-13
MAREK MIGDALSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-04-13
2017-04-19
TOMASZ MARCZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-04-13
2017-04-19
ROBERT MIKLASZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-04-13
2016-11-30
2015-02-12
2016-04-13
4 M SPÓŁKA AKCYJNA
2015-02-12
2016-04-13
UL. PODEDWORZE, 20A, KRAKÓW, 30-658, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie