KRS 0000542993
NIP8831856400
REGON02241749600000
NazwaMMF KANCELARIA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMMF KANCELARIA NIERUCHOMOŚCI
Data rejestracji 10 lut 2015 (10 lat temu) 10 lut 2015
Data usunięcia 15 wrz 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DUSZNIKI-ZDRÓJ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4799 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #5510 USŁGI HOTELARSKIE I PODOBNE USŁUGI ZWIĄZANE Z ZAKWATEROWANIEM #5520 OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5610 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5630 PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #6622 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #6820 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831 USŁUGI AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ŚWIADCZONE NA ZLECENIEMARIUSZ ARTUR FITUCH
Beneficjent
MARIUSZ ARTUR FITUCH
reprezentant
MAŁGORZATA FITUCH
Wspólnik
2015-02-10
2018-06-14
91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.550,00 ZŁ (CZTERY TYSIĘCE PIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH).
MARIUSZ ARTUR FITUCH
Wspólnik
2018-06-14
2022-09-15
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
MARIUSZ ARTUR FITUCH
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z KILKU CZŁONKÓW, TO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH TEGO RODZAJU OŚWIADCZENIA UPRAWNIENI SĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU SAMODZIELNIE Z WYJĄTKIEM ZBYWANIA LUB ZASTAWIANIA MAJĄTKU SPÓŁKI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ POWYŻEJ 30.000 ZŁ ( TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH), GDZIE WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MAŁGORZATA FITUCH
PREZES ZARZĄDU
2015-02-10
2018-06-14
MARIUSZ ARTUR FITUCH
PREZES ZARZĄDU
2018-06-14
2019-06-19
2015-02-10
2018-06-14
UL. KAROLA ŚWIERCZEWSKIEGO, 14, DUSZNIKI-ZDRÓJ, 57-340, DUSZNIKI-ZDRÓJ, POLSKA
2018-06-14
2019-09-19
UL. FRYDERYKA CHOPINA, 8, DUSZNIKI-ZDRÓJ, 57-340, DUSZNIKI-ZDRÓJ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie