KRS 0000542719
NIP8133701243
REGON36077296200000
NazwaALMONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaALMONT
Data rejestracji 12 lut 2015 (10 lat temu) 12 lut 2015
Data usunięcia 02 mar 2023 02 mar 2023
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. IWICKA, 1, WARSZAWA, 00-735, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8133701243
data rejestracji 03 kwi 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 02 mar 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #422 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWSTANISŁAW RÓŻAŃSKI
Beneficjent
GRZEGORZ DZIEWULSKI
ZGŁASZAJĄCY - LIKWIDATOR
GRZEGORZ DZIEWULSKI
Likwidator
2022-06-08
2023-03-02
STANISŁAW RÓŻAŃSKI
Wspólnik
2015-02-12
2023-03-02
460 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 46.000 ZŁ
MALWINA KOBYLARZ
Prokurent
2018-07-06
2019-02-27
PROKURA ODDZIELNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI SAMODZIELNIE, A TAKŻE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
STANISŁAW RÓŻAŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
STANISŁAW RÓŻAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-02-12
2018-07-06
GRZEGORZ DZIEWULSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-07-06
2022-06-08
2015-02-12
2022-06-08
ALMONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-02-12
2017-06-06
UL. TARGOWA, 9, RZESZÓW, 35-064, RZESZÓW, POLSKA
2017-06-06
2018-11-23
AL. ARMII KRAJOWEJ, 80, RZESZÓW, 35-307, RZESZÓW, POLSKA
2018-11-23
2019-12-17
UL. PRZESKOK, 2, WARSZAWA, 00-032, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie