KRS 0000542523
NIP7252082254
REGON36073385000000
NazwaMORRIS BATLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMORRIS BATLER
Data rejestracji 06 lut 2015 (10 lat temu) 06 lut 2015
Data usunięcia 23 paź 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PIOTRKOWSKA, 66, ŁÓDŹ, 90-105, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHJOANNA CHODOROWSKA
Wspólnik
2015-02-06
2020-03-13
96 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.800,00 ZŁ
GRZEGORZ PLEWKA
Wspólnik
2015-02-06
2015-04-20
4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200,00 ZŁ
OLIMPIA GABRIELA ANDRZEJCZAK
Wspólnik
2020-03-13
2023-10-23
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: -KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE -PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
JOANNA CHODOROWSKA
PREZES ZARZĄDU
2015-02-06
2020-03-13
OLIMPIA GABRIELA ANDRZEJCZAK
PREZES ZARZĄDU
2020-03-13
2023-10-23
2015-02-06
2018-10-29
UL. PIOTRKOWSKA, 138/140, ŁÓDŹ, 90-062, ŁÓDŹ, POLSKA
2018-10-29
2020-03-13
UL. STANISŁAWA MONIUSZKI, 8, ŁÓDŹ, 90-111, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie