KRS 0000542328
NIP6762484494
REGON36072129000000
NazwaALLINONE KK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaALLINONE KK
Data rejestracji 05 lut 2015 (10 lat temu) 05 lut 2015
Data usunięcia 24 maj 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 150000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6762484494
data rejestracji 12 lut 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 4
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 25 lis 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPATRICK JOACHIM GOHLA
Beneficjent
PATRICK JOACHIM GOHLA
reprezentant
PATRICK JOACHIM GOHLA
Wspólnik
2015-02-05
2020-05-29
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60 000 ZŁ
CARMEN ESTER GOHLA
Wspólnik
2015-02-05
2020-05-29
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45 000 ZŁ
LAURA ELIZABETH GOHLA
Wspólnik
2015-02-05
2020-05-29
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45 000 ZŁ
WILHELM BREUER
Wspólnik
2020-05-29
2024-05-24
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,00 ZŁ
PATRICK JOACHIM GOHLA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
WALDEMAR GOHLA
PREZES ZARZĄDU
2017-10-30
2017-11-03
PATRICK JOACHIM GOHLA
PREZES ZARZĄDU
2017-11-03
2020-05-29
WILHELM BREUER
PREZES ZARZĄDU
2020-05-29
2024-05-24
PATRICK JOACHIM GOHLA
PREZES ZARZĄDU
2015-02-05
2017-04-19
KRZYSZTOF JÓZEF MALCZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-04-19
2017-10-30
2015-02-05
2017-01-10
GASTRO CENTER & FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-02-05
2017-01-10
UL. KOMANDOSÓW, 19, KRAKÓW, 30-334, KRAKÓW, POLSKA
2017-01-10
2017-04-19
UL. PIOTRA SKARGI, 21, KĘDZIERZYN-KOŹLE, 47-224, KĘDZIERZYN-KOŹLE, POLSKA
2017-04-19
2020-05-29
UL. ALEJA JANA PAWŁA II, 17, KĘDZIERZYN-KOŹLE, 47-220, KĘDZIERZYN-KOŹLE, POLSKA
2020-05-29
2021-07-09
UL. CIETRZEWI, 23, KATOWICE, 40-534, KATOWICE, POLSKA
Km 1166/21
2022-05-30
2023-03-09
5809.58 PLN
VI Nc-e 43647/21
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Radosław Duffek Kancelaria Komornicza nr IV w Katowicach
Km 912/21
2022-05-30
2023-03-09
8733.01 PLN
VI Nc-e 1902457/20
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Radosław Duffek Kancelaria Komornicza nr IV w Katowicach
Km 742/23
2024-04-11
2024-07-01
240523.16 PLN
II C 297/22
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach Radosław Hora Kancelaria Komornicza nr V w Katowicach
Km 2590/20
2022-12-01
2024-07-11
1672.02 PLN
I Nc 467/19
Rogosz Łukasz
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie