KRS 0000542005
NIP5252608554
REGON36074921300000
NazwaPURIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPURIM
Data rejestracji 05 lut 2015 (10 lat temu) 05 lut 2015
Data usunięcia 09 sty 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PAWIA, 7, RZESZÓW, 35-207, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email PURIM@POCZTA.FM
Dane podatkowe
NIP 5252608554
data rejestracji 05 lut 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 29 paź 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1413Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAIZABELA GABRIELA BARUCH
Wspólnik
2015-02-05
2018-05-21
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ
ANDRZEJ MARIAN BARUCH
Wspólnik
2015-02-05
2018-05-21
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ
WOJCIECH STEFAN DROZD
Wspólnik
2018-05-21
2024-01-09
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ
MAREK SŁAWOMIR JONES
Wspólnik
2018-05-21
2024-01-09
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
ANDRZEJ MARIAN BARUCH
Prokurent
2015-02-05
2017-04-12
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ORAZ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
IZABELA GABRIELA BARUCH
PREZES ZARZĄDU
2015-02-05
2017-04-12
ANDRZEJ MARIAN BARUCH
PREZES ZARZĄDU
2017-04-12
2018-05-21
WOJCIECH STEFAN DROZD
PREZES ZARZĄDU
2018-05-21
2024-01-09
2015-02-05
2018-05-21
UL. CHMIELNA, 2, WARSZAWA, 00-020, WARSZAWA, POLSKA
1822-SEE.7113.1.2024.287
2024-07-30
2024-08-06
13470.12 PLN
1822-SEW.723.1985.2019
Drugi Urząd Skarbowy w Rzeszowie
1822-SEE.7113.1.2024.287
2024-07-30
2024-08-06
53239.09 PLN
1822-SEW.723.1886.2019
Drugi Urząd Skarbowy w Rzeszowie
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie