KRS 0000541837
NIP7123293291
REGON36071698100000
NazwaGELIOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGELIOS
Data rejestracji 04 lut 2015 (10 lat temu) 04 lut 2015
Data usunięcia 04 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. OKOPOWA, 20, LUBLIN, 20-022, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7123293291
data rejestracji 29 wrz 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 sie 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #1520Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB I PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA #1623Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #2712Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALEIGOR JAKIMENKO
Beneficjent
IGOR JAKIMENKO
reprezentant
IGOR JAKIMENKO
Wspólnik
2015-02-04
2023-01-04
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ
IWANNA JAKIMENKO
Wspólnik
2015-02-04
2023-01-04
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250 ZŁ.
VALENTYN BYKOVSKYI
Wspólnik
2015-02-04
2018-05-21
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250 ZŁ.
NIKITA JAKYMENKO
Wspólnik
2015-02-04
2023-01-04
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250 ZŁ.
IGOR JAKIMENKO
Prokurent
2019-08-30
2023-01-04
PROKURA SAMOISTNA
OLENA BIELINSKA
Likwidator
2022-02-24
2023-01-04
IGOR JAKIMENKO
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
NIKITA IAKYMENKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-02-04
2019-08-30
IGOR JAKIMENKO
PREZES ZARZĄDU
2015-02-04
2019-08-30
IWANNA JAKIMENKO
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-02-04
2019-08-30
VALENTYN BYKOVSKYI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-02-04
2018-05-21
MYKHAILO KOROLOV
PREZES ZARZĄDU
2019-08-30
2022-02-24
2015-02-04
2022-02-24
GELIOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-02-04
2015-09-01
UL. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 3, LUBLIN, 20-029, LUBLIN, POLSKA
2015-09-01
2019-02-22
UL. SĄDOWA, 8, LUBLIN, 20-027, LUBLIN, POLSKA
2019-02-22
2020-05-29
UL. ŻOŁNIERZY NIEPODLEGŁEJ, 5, LUBLIN, 20-078, LUBLIN, POLSKA
0610-SEE-1.7113.59.2023.1
2023-02-07
2024-02-27
8653.01 PLN
0610-723.964330.2021
Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie
0610-SEE-1.7113.59.2023.1
2023-02-07
2024-02-27
1449.77 PLN
0610-723.964339.2021
Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie
0610-SEE-1.7113.59.2023.1
2023-02-07
2024-02-27
44115.01 PLN
0610-723.27665.2022
Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie