KRS 0000541817
NIP1231293971
REGON36074443400000
NazwaGERGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGERGER
Data rejestracji 03 lut 2015 (10 lat temu) 03 lut 2015
Data usunięcia 22 sie 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JABŁONOWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #56 USŁUGI GASTRONOMICZNEDANIEL ARKADIUSZ ŁUGOWSKI
Wspólnik
2015-02-03
2015-04-10
ILOŚĆ UDZIAŁÓW: 50 WARTOŚĆ UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE: 50.000 ZŁ
LUIZA JOANNA KOWALCZYK
Wspólnik
2015-02-03
2015-04-10
ILOŚĆ UDZIAŁÓW: 50 WARTOŚĆ UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE: 50.000 ZŁ
FURKAN TEKIN
Wspólnik
2015-04-10
2016-08-16
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100000,00 ZŁ
IGOR HORVAT
Wspólnik
2016-08-16
2024-08-22
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100 000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
DANIEL ARKADIUSZ ŁUGOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-02-03
2015-04-10
FURKAN TEKIN
PREZES ZARZĄDU
2015-04-10
2016-08-16
IGOR HORVAT
PREZES ZARZĄDU
2016-08-16
2024-08-22
LUIZA JOANNA KOWALCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-02-03
2015-04-10
2015-02-03
2015-09-08
UL. NADRZECZNA, 7A, JABŁONOWO, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie