KRS 0000541755
NIP9452182582
REGON36068770700000
NazwaFINANCE FACTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFINANCE FACTOR
Data rejestracji 02 lut 2015 (10 lat temu) 02 lut 2015
Data usunięcia 31 mar 2020 31 mar 2020
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #642 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #643 DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH #6491 LEASING FINANSOWYBORYS PIECHOWSKI
Wspólnik
2015-02-02
2015-12-01
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
JERZY WŁADYSŁAW WRZESZCZ
Wspólnik
2015-12-01
2017-01-31
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ
SIARHEI LAZIKEVICH
Wspólnik
2017-01-31
2020-03-31
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ
JERZY WŁADYSŁAW WRZESZCZ
Prokurent
2015-12-01
2017-01-31
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
BORYS PIECHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-02-02
2015-12-01
SIARHEI LAZIKEVICH
PREZES ZARZĄDU
2017-01-31
2020-03-31
2015-02-02
2015-12-01
UL. ŻABINIEC, 6, KRAKÓW, 31-215, KRAKÓW, POLSKA
2015-12-01
2017-12-18
POD FORTEM, 15A, KRAKÓW, 31-302, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie