KRS 0000541683
NIP8842699447
REGON02106944900000
NazwaRDP PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaRDP PROJEKT
Data rejestracji 02 lut 2015 (10 lat temu) 02 lut 2015
Data usunięcia 21 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WIKLINOWA, 754, RYBARZOWICE, 43-378, RYBARZOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRADPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4212Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ #4213Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #4613Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓWDARIUSZ ROBERT SZEWCZUK
Wspólnik
2015-11-24
2016-05-13
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
STANISŁAW SAK
Wspólnik
2016-05-13
2021-01-21
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
PIOTR MATYSIAK
Wspólnik
2015-02-02
2015-11-24
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
JOLANTA WILAS MATYSIAK
Wspólnik
2015-02-02
2015-11-24
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
STANISŁAW SAK
Prokurent
2016-11-25
2021-01-21
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO I WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT SAMOISTNY.
DARIUSZ ROBERT SZEWCZUK
PREZES ZARZĄDU
2015-11-24
2019-08-21
PATRYCJA TETERYCZ
PREZES ZARZĄDU
2019-08-21
2021-01-21
PIOTR MATYSIAK
PREZES ZARZĄDU
2015-02-02
2015-11-24
JOLANTA WILAS MATYSIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-02-02
2015-11-24
2015-02-02
2015-10-06
MAT - BRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-02-02
2015-10-06
UL. WESTERPLATTE, 56B, ŚWIDNICA, 58-100, ŚWIDNICA, POLSKA
2015-10-06
2016-01-07
AL. MARCINA KROMERA, 6A, WROCŁAW, 51-163, WROCŁAW, POLSKA
2016-01-07
2016-05-13
UL. STRZEGOMSKA, 204A, WROCŁAW, 54-432, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie