KRS 0000541545
NIP7822579886
REGON36069340600000
NazwaSPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "WSPÓLNY STÓŁ"
Krótka nazwaSOCJALNA "WSPÓLNY STÓŁ"
Data rejestracji 02 lut 2015 (10 lat temu) 02 lut 2015
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres UL. ŚW. WINCENTEGO, 6, POZNAŃ, 61-003, POZNAŃ, POLSKA
Status CZYNNY
Dane kontaktowe
Email INFO@WSPOLNYSTOL.ORG
Dane podatkowe
NIP 7822579886
data rejestracji 19 sie 2015
status Czynny
18249000050000460028673690
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
23907200022018180082610003
BS9072 Centrala
ul. Rynek 7 64-500 szamotulski POLSKA
77907200022018180082610001
BS9072 Centrala
ul. Rynek 7 64-500 szamotulski POLSKA
56249000050000452097725832
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4722Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4724Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4781Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #4789Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #5610B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #7912Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKIGRAŻYNA DYLEWSKA
Beneficjent
DAGMARA SZLANDROWICZ
Beneficjent
PIOTR MIECZYSŁAW SMIGIELSKI
Beneficjent
ANDRZEJ JAN RATAJCZAK
Beneficjent
PIOTR MIECZYSŁAW SMIGIELSKI
zgłaszający - członek zarządu
ANDRZEJ JAN RATAJCZAK
zgłaszający - członek zarządu
TOMASZ SZLANDROWICZ
Beneficjent
MAGDALENA MITOV
Beneficjent
BARTOSZ PAWLAK
Beneficjent
GRAŻYNA DYLEWSKA
Beneficjent
SEKRETARZ ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WYDAWNICZEGO BARKI UP. DO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ WSPÓLNY STÓŁ
DAGMARA SZLANDROWICZ
Beneficjent
WICEPRZEWODNICZĄCY STOWARZYSZENIA WYDAWNICZEGO BARKI UPOWAŻNIONEGO DO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ WSPÓLNY STÓŁ
PIOTR MIECZYSŁAW SMIGIELSKI
Beneficjent
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ "WSPÓLNY STÓŁ"
ANDRZEJ JAN RATAJCZAK
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ "WSPÓLNY STÓŁ"
TOMASZ SZLANDROWICZ
Beneficjent
SKARBNIK ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WYDAWNICZEGO BARKI UPOWAŻNIONEGO DO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ WSPÓLNY STÓŁ
MAGDALENA MITOV
Beneficjent
SEKRETARZ ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA SZKOŁA ANIMACJI SPOŁECZNEJ UP. DO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ WSPÓLNY STÓŁ
BARTOSZ PAWLAK
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA SZKOŁA ANIMACJI SPOŁECZNEJ UP. DO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ WSPÓLNY STÓŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
BARTOSZ PAWLAK
PREZES ZARZĄDU
2015-02-02
2016-07-13
DAGMARA SZLANDROWICZ
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2015-02-02
2016-07-13
JACEK FERENC
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2015-02-02
2016-07-13
JACEK FERENC
PREZES ZARZĄDU
2016-07-13
2019-04-30
KAZIMIERZ MIROSŁAW ZACZYŃSKI
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2016-07-13
2022-08-01
JANUSZ GRZEGORZ SMURA
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2016-07-13
2019-12-04
ANDRZEJ JAN RATAJCZAK
PREZES ZARZĄDU
2019-04-30
PIOTR MIECZYSŁAW SMIGIELSKI
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2020-01-28
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie