KRS 0000541367
NIP9581667979
REGON36067231500000
NazwaFUNDACJA PO W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPO
Data rejestracji 30 sty 2015 (10 lat temu) 30 sty 2015
Data usunięcia 18 sty 2016 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres UL. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO, 2C, GDYNIA, 81-577, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8412Z KIEROWANIE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z OCHRONĄ ZDROWIA, EDUKACJĄ, KULTURĄ ORAZ POZOSTAŁYMI USŁUGAMI SPOŁECZNYMI, Z WYŁĄCZENIEM ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4782Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #4789Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7420Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH.BEATA EWA ABRAMOWSKA
Likwidator
2015-10-09
2016-01-18
DOROTA GOLL
Członek Organu Nadzoru
2015-01-30
2015-09-09
AGNIESZKA LEWANDOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2015-01-30
2015-09-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU SKŁADAJĄ OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI WSPÓLNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU.
EWA BARBARA MAJKOWSKA
PREZES
2015-01-30
2015-10-09
BEATA EWA ABRAMOWSKA
WICEPREZES
2015-01-30
2015-09-09
WIESŁAWA ABRAHAM
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-01-30
2015-09-09
MAGDA ANNA NOSZCZYŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-01-30
2015-09-09
MAGDALENA TERESA MIKULSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-01-30
2015-09-09
2015-01-30
2015-10-09
FUNDACJA PO
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie