KRS 0000541207
NIP8133700692
REGON36065106900000
NazwaMANMUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMANMUR
Data rejestracji 29 sty 2015 (10 lat temu) 29 sty 2015
Data usunięcia 21 maj 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. LESZKA CZARNEGO, 33, RZESZÓW, 35-615, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email INFO@BONITOS.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWANNA PILCH
Wspólnik
2015-01-29
2017-02-13
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000,00 ZŁ
ANNA WRONKA
Wspólnik
2015-01-29
2017-02-13
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000,00 ZŁ
MAŁGORZATA HALINA CHLEBEK
Wspólnik
2015-01-29
2017-02-13
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000,00 ZŁ
IZABELA IWONA ŻMURKO
Wspólnik
2017-02-13
2024-05-21
55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5500 ZŁ
KAMIL ORŁOWSKI
Kurator
2021-11-09
2024-05-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiA) PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - PREZES ZARZĄDU, B) PRZY ZARZĄDZIE DWUOSOBOWYM - DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, PODPISYWANIA ORAZ SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, C) W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANNA WRONKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-01-29
2017-02-13
MAŁGORZATA HALINA CHLEBEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-01-29
2017-02-13
IZABELA IWONA ŻMURKO
PREZES ZARZĄDU
2017-02-13
2018-03-30
PAWEŁ BARTŁOMIEJ ROMANKO
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-02-13
2018-04-12
ANNA PILCH
PREZES ZARZĄDU
2015-01-29
2017-02-13
2015-01-29
2017-02-13
BONITOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-01-29
2017-02-13
UL. GRUNWALDZKA, 18, RZESZÓW, 35-068, RZESZÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie