KRS 0000541065
NIP8792677135
REGON36064730000000
NazwaNAWPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNAWPOL
Data rejestracji 28 sty 2015 (10 lat temu) 28 sty 2015
Data usunięcia 30 lis 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PŁASKA, 36, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8792677135
data rejestracji 06 lut 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 02 sty 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4613Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #4614Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKJAROSŁAW JAN PYSZCZUK
Wspólnik
2017-07-13
2023-11-30
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000,00 ZŁ
KRZYSZTOF WRÓBLEWSKI
Wspólnik
2015-01-28
2016-04-27
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ
MARCIN DULKA
Wspólnik
2015-01-28
2016-04-27
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ
KAROL WOCHNA
Wspólnik
2015-01-28
2016-04-27
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ
MIKOŁAJ MARIAN KORMAŃSKI
Wspólnik
2016-04-27
2017-07-13
495 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49500 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE ZARÓWNO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNO JAK I WIELOOSOBOWEGO. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM WYMAGANE JEST ŁĄCZNIE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM
KRZYSZTOF WRÓBLEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-01-28
2016-04-27
MIKOŁAJ MARIAN KORMAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-04-27
2017-07-13
KRZYSZTOF WRÓBLEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-11-16
2017-07-13
JAROSŁAW JAN PYSZCZUK
PREZES ZARZĄDU
2017-07-13
2021-10-05
2015-01-28
2016-09-07
UL. TORUŃSKA, 25, LUBICZ DOLNY, 87-162, LUBICZ, POLSKA
Km 2180/21
2022-04-06
2022-10-05
8747.31 PLN
VI Nc-e 231118/21
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Dariusz Filipiak Kancelaria Komornicza nr III w Toruniu
GKm 163/22
2023-06-02
2023-12-21
135160.19 PLN
IX GNc 111/18
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Marek Imiela Kancelaria Komornicza nr VII w Toruniu
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie