KRS 0000541058
NIP5842739978
REGON36077402700000
NazwaTAI WORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTAI WORK
Data rejestracji 11 lut 2015 (10 lat temu) 11 lut 2015
Data usunięcia 08 wrz 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RYNEK, 26, PRZEMYŚL, 37-700, PRZEMYŚL, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@TAIWORK.PL
Dane podatkowe
NIP 5842739978
data rejestracji 31 gru 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 wrz 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #3011Z PRODUKCJA STATKÓW I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH #3012Z PRODUKCJA ŁODZI WYCIECZKOWYCH I SPORTOWYCH #3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3315Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCHIGOR STADNIICHUK
Wspólnik
2015-02-11
2023-09-08
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH
IGOR SHEVCHUK
Wspólnik
2015-02-11
2015-11-10
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH
KRZYSZTOF CEJKO
Wspólnik
2015-11-10
2019-10-31
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A)W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU, B)W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, C)W PRZYPADKU USTANOWIENIA PROKURY PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT, D)W PRZYPADKU USTANOWIENIA PROKURY PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB PROKURENT JEDNOOSOBOWO.
IGOR STADNIICHUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-02-11
2017-01-24
IGOR SHEVCHUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-02-11
2015-11-10
KRZYSZTOF CEJKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-11-10
2017-01-24
ROSTYSLAV KURYLO
PREZES ZARZĄDU
2017-01-24
2019-05-08
OLEKSANDR MAMONTOV
PREZES ZARZĄDU
2019-05-08
2023-09-08
2015-02-11
2016-02-11
UL. DYWIZJONU 303, 5B, GDAŃSK, 80-462, GDAŃSK, POLSKA
2016-02-11
2019-10-31
UL. WIEŻYCKA, 20, GDAŃSK, 80-180, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie