KRS 0000540970
NIP6793107491
REGON36064682600000
NazwaQUALENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaQUALENT
Data rejestracji 28 sty 2015 (10 lat temu) 28 sty 2015
Data usunięcia 14 maj 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. OPATKOWICKA, 1, KRAKÓW, 30-499, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆANETA LENA PASTOR
Wspólnik
2015-01-28
2018-05-14
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750 ZŁ
JAKUB JAN WOJDYŁO
Wspólnik
2015-01-28
2018-05-14
32 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.600 ZŁ
ŁUKASZ TOMASZ LATKO
Wspólnik
2015-01-28
2017-04-13
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750 ZŁ
MAGDALENA KOSIŃSKA GAŁDYN
Wspólnik
2015-09-11
2018-05-14
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650 ZŁ
ROBERT WOJCIECH BĄK
Wspólnik
2017-04-13
2018-05-14
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750 ZŁ
AGNIESZKA ANNA BALCER
Wspólnik
2017-04-13
2018-05-14
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, BĄDŹ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU LUB SAMODZIELNIE PROKURENT.
ANETA LENA PASTOR
PREZES ZARZĄDU
2015-01-28
2018-05-14
ROBERT WOJCIECH BĄK
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-04-13
2018-05-14
JAKUB JAN WOJDYŁO
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-01-28
2017-04-13
JAKUB JAN WOJDYŁO
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-04-13
2018-05-14
ŁUKASZ TOMASZ LATKO
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-01-28
2017-04-13
2015-01-28
2017-04-13
UL. JANA DEKERTA, 2, KRAKÓW, 30-703, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie