KRS 0000540800
NIP6772385948
REGON36067714600000
NazwaSCHREINER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSCHREINER
Data rejestracji 02 lut 2015 (10 lat temu) 02 lut 2015
Data usunięcia 17 kwi 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KATOWICKA, 87, MIKOŁÓW, 43-190, MIKOŁÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 150000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6772385948
data rejestracji 01 kwi 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 09 wrz 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#4617Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETARTUR ŁUKASZ SCHREINER
Wspólnik
2015-02-02
2024-04-17
3.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 150.000 ZŁ. (STO PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI A TAKŻE DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST W ZAKRESIE CZYNNOŚCI POWODUJĄCYCH POWSTANIE ZOBOWIĄZANIA DO KWOTY 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU (REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA) A W ZAKRESIE CZYNNOŚCI POWODUJĄCYCH POWSTANIE ZOBOWIĄZANIA POWYŻSZEJ KWOTY 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)- DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU (REPREZENTACJA DWUOSOBOWA, ŁĄCZNA)
JACEK LESZEK BOJANOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-02-02
2015-12-10
JACEK LESZEK BOJANOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-12-10
2016-10-12
JOANNA AGNIESZKA KOLBERG
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-02-02
2017-07-28
ARTUR ŁUKASZ SCHREINER
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-02-02
2015-12-10
ARTUR ŁUKASZ SCHREINER
PREZES ZARZĄDU
2015-12-10
2024-04-17
2015-02-02
2015-03-11
SCHREINER SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-02-02
2015-04-01
UL. SPOKOJNA, 26, KRAKÓW, 30-054, KRAKÓW, POLSKA
2015-04-01
2015-09-30
SKAWIŃSKA, 13, KRAKÓW, 31-066, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie