KRS 0000540747
NIP5423242411
REGON36065621000000
NazwaCRD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCRD
Data rejestracji 28 sty 2015 (10 lat temu) 28 sty 2015
Data usunięcia 17 lis 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. NOWY ŚWIAT, 3, BIAŁYSTOK, 15-453, BIAŁYSTOK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5423242411
data rejestracji 18 lut 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 lip 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #0812Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW #0990Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNERADOSŁAW RACZKOWSKI
Wspólnik
2015-01-28
2017-01-31
34 (TRZYDZIEŚCI CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000 (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH
JÓZEF DANIELEWICZ
Wspólnik
2015-01-28
2017-01-31
33 (TRZYDZIEŚCI TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.500 (SZESNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
ADAM CZARNECKI
Wspólnik
2015-01-28
2017-01-31
33 (TRZYDZIEŚCI TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.500 (SZESNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
AGNIESZKA BARBARA RACZKOWSKA DZIURGOT
Wspólnik
2017-01-31
2020-11-17
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
AGNIESZKA BARBARA RACZKOWSKA DZIURGOT
Likwidator
2019-02-20
2020-11-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
RADOSŁAW RACZKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-01-28
2017-01-31
JÓZEF DANIELEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-01-28
2017-01-31
ADAM CZARNECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-01-28
2017-01-31
AGNIESZKA BARBARA RACZKOWSKA DZIURGOT
PREZES ZARZĄDU
2017-01-31
2019-02-20
2015-01-28
2019-02-20
CRD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie