KRS 0000540475
NIP7881997881
REGON36062403200000
NazwaPROFI - RENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPROFI - RENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 26 sty 2015 (10 lat temu) 26 sty 2015
Data usunięcia 08 wrz 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. PAPROCKA, 70, NOWY TOMYŚL, 64-300, NOWY TOMYŚL, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7881997881
data rejestracji 22 lut 2017
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 lis 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2593Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2910A PRODUKCJA SILNIKÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI) ORAZ DO CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓWRAFAŁ SZWEDEK
reprezentant
MONIKA SZWEDEK
Beneficjent
MONIKA SZWEDEK
Wspólnik
2015-01-26
2021-09-08
Wspólnik
2015-01-26
2021-09-08
36015619200000
Likwidator
2021-04-20
2021-09-08
36015619200000
MONIKA SZWEDEK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
inne
W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI WYMAGANA JEST ZGODA WSZYSTKICH KOMANDYTARIUSZY
POSIADA 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ W PROFI-RENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. W PRZYPADKU ISTNIENIA W SPÓŁCE WIĘKSZEJ LICZBY KOMPLEMENTARIUSZY KAŻDY Z NICH MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PROFI-RENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. ZARZĄD SPÓŁKI STANOWI: RAFAŁ ANDRZEJ SZWEDEK - PREZES ZARZĄDU.
Członek Organu Reprezentacji
2015-01-26
2021-04-20
36015619200000
2015-01-26
2021-04-20
PROFI - RENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie