KRS 0000539979
NIP1132878295
REGON14732788500000
NazwaALFA SUPPORT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaALFA SUPPORT GROUP
Data rejestracji 22 sty 2015 (10 lat temu) 22 sty 2015
Data usunięcia 02 wrz 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WALECZNYCH, 12, WARSZAWA, 03-916, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #620 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIAWOJCIECH PISZCZYŃSKI
Wspólnik
2015-01-22
2022-09-02
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
JACEK MARIA HORNUNG
PREZES ZARZĄDU
2015-01-22
2016-01-18
MAREK FALIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-01-18
2018-10-03
2015-01-22
2016-01-18
UL. JANA ZAMOYSKIEGO, 45, WARSZAWA, 03-801, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie