KRS 0000539033
NIP8992761656
REGON36057759700000
NazwaDENTAL DEPOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDENTAL DEPOT
Data rejestracji 15 sty 2015 (10 lat temu) 15 sty 2015
Data usunięcia 12 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. LIPOWA, 32, WROCŁAW, 53-124, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH #620 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #742 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #791 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANELUCYNA WASIO
Wspólnik
2015-01-15
2023-01-12
52 (PIĘĆDZIESIĄT DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.600,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE SZEŚĆSET ZŁOTYCH)
MAŁGORZATA ANNA WASIO MALINKA
Wspólnik
2015-01-15
2023-01-12
24 (DWADZIEŚCIA CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.200,00 ZŁ (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE ZŁOTYCH)
MACIEJ ANDRZEJ WASIO
Wspólnik
2015-01-15
2023-01-12
24 (DWADZIEŚCIA CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.200,00 ZŁ (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE ZŁOTYCH)
LUCYNA WASIO
Likwidator
2019-01-30
2023-01-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE; - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
LUCYNA WASIO
PREZES ZARZĄDU
2015-01-15
2019-01-30
MAŁGORZATA ANNA WASIO MALINKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-01-15
2019-01-30
MACIEJ ANDRZEJ WASIO
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-01-15
2019-01-30
2015-01-15
2019-01-30
DENTAL DEPOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie