KRS 0000538706
NIP2050004426
REGON36056571400000
NazwaB+M BLUMENBECKER GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Krótka nazwaB+M BLUMENBECKER GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaB+M BLUMENBECKER GMBH
Data rejestracji 15 sty 2015 (10 lat temu) 15 sty 2015
Data usunięcia 22 lip 2020 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres UL. LIGOCKA, 103, KATOWICE, 40-568, KATOWICE, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego SUDHOFER WEG, 99-107, BECKUM, 59269, BECKUM, NIEMCY
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHRADOMIR PEŁKA
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2015-01-15
2020-07-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŚLI USTANOWIONY ZOSTAŁ TYLKO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, WÓWCZAS REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW ZARZĄDU, SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST WSPÓLNIE PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU WSPÓLNIE Z PROKURENTEM.
WOLFGANG FINK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-01-15
2019-06-21
RICHARD MAYER
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-06-21
2020-07-22
HARALD GOLOMBEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-06-21
2020-07-22
OLAF LINGNAU
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-06-21
2020-07-22
2015-01-15
2020-07-22
ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
2015-01-15
2020-07-22
B+M BLUMENBECKER GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
2015-01-15
2020-07-22
B+M BLUMENBECKER GMBH
2015-01-15
2020-07-22
UL. LIGOCKA, 103, KATOWICE, 40-568, KATOWICE, POLSKA
2015-01-15
2020-07-22
SUDHOFER WEG, 99-107, BECKUM, 59269, BECKUM, NIEMCY
2015-01-15
2020-07-22
7010Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2015-01-15
2020-07-22
6420Z - DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2015-01-15
2020-07-22
6920Z - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
2015-01-15
2020-07-22
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2015-01-15
2020-07-22
7311Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie