KRS 0000538527
NIP2530336016
REGON36052686100000
NazwaFUNDUSZ ROZWOJU 15 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFUNDUSZ ROZWOJU 15
Data rejestracji 13 sty 2015 (10 lat temu) 13 sty 2015
Data usunięcia 16 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. BIELSKA, 33, WARSZAWA, 02-394, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8710Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ #8730Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH #8790Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM #8810Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH #8899Z PROWADZENIE NA RZECZ MIESZKAŃCÓW WSI DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ. #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANASŁAWOMIR BUS
Członek Organu Nadzoru
2015-01-13
2018-10-24
DANUTA MIELCAREK
Członek Organu Nadzoru
2015-01-13
2018-10-24
DOROTA KOWALSKA
Członek Organu Nadzoru
2015-01-13
2018-10-24
Wspólnik
2015-01-13
2020-09-16
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ.
14596351300000
GMINA RESKO
Wspólnik
2015-01-13
2018-10-24
4 UDZIAŁY O WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ
811684456
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONYCH DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
KRYSTIAN STĘPIEŃ
PREZES ZARZĄDU
2015-01-13
2018-10-24
ALINA AGATA BRONOWICKA
PREZES ZARZĄDU
2018-10-24
2020-09-16
2015-01-13
2018-10-24
LOKALNY FUNDUSZ POŻYCZKOWY "SAMORZĄDOWA POLSKA" RESKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-01-13
2018-10-24
RYNEK, 1, RESKO, 72-315, RESKO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie