KRS 0000537621
NIP6783153087
REGON36050084400000
NazwaISMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaISMA
Data rejestracji 07 sty 2015 (10 lat temu) 07 sty 2015
Data usunięcia 09 sty 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 20000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4624Z SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓRPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #14 PRODUKCJA ODZIEŻY #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEMIGOR DEMCHENKO
Wspólnik
2015-01-07
2020-01-09
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8 000,00 ZŁ
SVITLANA DEMCHENKO
Wspólnik
2015-01-07
2020-01-09
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9 000,00 ZŁ
ANTON DEMCHENKO
Wspólnik
2015-01-07
2020-01-09
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
IGOR DEMCHENKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-01-07
2020-01-09
SVITLANA DEMCHENKO
PREZES ZARZĄDU
2015-01-07
2020-01-09
ANTON DEMCHENKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-01-07
2020-01-09
KATERYNA ZHYGUN
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-01-07
2020-01-09
2015-01-07
2016-11-22
OS. OŚWIECENIA, 10, KRAKÓW, 31-635, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie