KRS 0000537577
NIP9571076544
REGON36045303300000
NazwaLUTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaLUTOR
Data rejestracji 05 sty 2015 (10 lat temu) 05 sty 2015
Data usunięcia 09 sie 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GEN. LEOPOLDA OKULICKIEGO, 1, WAŁCZ, 78-600, WAŁCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #310 PRODUKCJA MEBLI #32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH #38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #45 BUDOWNICTWO #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓWSŁAWOMIR PAWEŁ JAMROZIK
Wspólnik
2015-01-05
2015-02-24
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZEJ WARTOŚCI 4.750 ZŁOTYCH
MATEUSZ HENRYK KOSNOWICZ
Wspólnik
2015-02-24
2015-09-10
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000 ZŁ
PAWEŁ EDWARD KACZMARCZYK
Wspólnik
2015-09-10
2018-08-09
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONKOWIE ZARZĄDU UPRAWNIENI SĄ DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI
SŁAWOMIR PAWEŁ JAMROZIK
PREZES ZARZĄDU
2015-01-05
2015-02-24
MATEUSZ HENRYK KOSNOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2015-02-24
2015-09-10
PAWEŁ EDWARD KACZMARCZYK
PREZES ZARZĄDU
2015-09-10
2018-08-09
2015-01-05
2015-09-10
UL. DO STUDZIENKI, 34B, GDAŃSK, 80-227, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie