KRS 0000537470
NIP8133700108
REGON36043501200000
NazwaEEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEEB
Data rejestracji 05 sty 2015 (10 lat temu) 05 sty 2015
Data usunięcia 09 lut 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. 3 MAJA, 16, PRZEMYŚL, 37-700, PRZEMYŚL, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2361Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #45 BUDOWNICTWO #2361Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYWJUDYTA IRENA ORŁÓW
Wspólnik
2015-01-05
2017-01-30
97 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 850,00 ZŁ
DANIEL SZKOTAK
Wspólnik
2017-01-30
2024-02-09
97 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.850,00 ZŁ
JOANNA GRAŻYNA SROKA
Prokurent
2017-01-30
2024-02-09
ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
DANIEL SZKOTAK
Prokurent
2017-01-30
2024-02-09
ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
ANDRZEJ SZEWCZYK
Prokurent
2017-01-30
2020-11-26
ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
JERZY ŁĄTKA
Członek Organu Nadzoru
2017-01-30
2024-02-09
ROBERT WŁADYSŁAW ZIOBRO
Członek Organu Nadzoru
2017-01-30
2024-02-09
JACEK STANISŁAW GOŁĘBIOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2017-01-30
2024-02-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JUDYTA IRENA ORŁÓW
PREZES ZARZĄDU
2015-01-05
2017-01-30
JÓZEF BARNAŚ
PREZES ZARZĄDU
2017-01-30
2019-09-16
2015-01-05
2016-06-07
AL. TADEUSZA REJTANA, 20, RZESZÓW, 35-310, RZESZÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie