KRS 0000537188
NIP5213686544
REGON36050057700000
NazwaELEKTRO-AUTOMATYKA MATYASZCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaELEKTRO-AUTOMATYKA MATYASZCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 30 gru 2014 (10 lat temu) 30 gru 2014
Data usunięcia 24 kwi 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. AUGUSTÓWKA, 30, WARSZAWA, 02-981, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5213686544
data rejestracji 01 lut 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 12 lut 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWspólnik
2014-12-30
2020-04-24
36010124500000
MARIUSZ DZIERZKOWSKI
Wspólnik
2014-12-30
2020-04-24
ADAM MATYASZCZYK
Wspólnik
2014-12-30
2020-04-24
ANDRZEJ MATYASZCZYK
Wspólnik
2014-12-30
2020-04-24
MARIA MATYASZCZYK
Wspólnik
2014-12-30
2020-04-24
PIOTR ANDRZEJ TWARDOWSKI
Wspólnik
2014-12-30
2020-04-24
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE - ELEKTRO-AUTOMATYKA MATYASZCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPOSOBEM REPREZENTACJI: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZĄ: ANDRZEJ MATYASZCZYK - PREZES ZARZĄDU, PIOTR ANDRZEJ TWARDOWSKI - CZŁONEK ZARZĄDU, MARIUSZ DZIERZKOWSKI - CZŁONEK ZARZĄDU
Członek Organu Reprezentacji
2014-12-30
2020-04-24
36010124500000
2014-12-30
2016-02-09
UL. BUKOWIŃSKA, 12, WARSZAWA, 02-703, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie