KRS 0000536817
NIP6961878540
REGON36082854000000
NazwaROL KAPITAŁ M.B. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaROL KAPITAŁ M.B.
Data rejestracji 02 sty 2015 (10 lat temu) 02 sty 2015
Data usunięcia 09 maj 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 2, ORLA, 63-720, KOŹMIN WIELKOPOLSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1623Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4614Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #4661Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #1629Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #4613Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #4615Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCHBOGDAN MARCINIAK
Beneficjent
BOGDAN MARCINIAK
reprezentant
BEATA BARBARA KRZEKOTOWSKA-WYZUJ
Wspólnik
2015-01-02
2017-10-18
55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.750,00 ZŁ
TOMASZ TASIEMSKI
Wspólnik
2015-01-02
2017-10-18
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.750,00 ZŁ
MAREK MIROSŁAW HUDZIAK
Wspólnik
2015-01-02
2017-10-18
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
BOGDAN MARCINIAK
Wspólnik
2017-10-18
2023-05-09
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00 ZŁ
BOGDAN MARCINIAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
BEATA BARBARA KRZEKOTOWSKA-WYZUJ
PREZES ZARZĄDU
2015-01-02
2017-10-18
TOMASZ TASIEMSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-01-02
2017-10-18
MAREK MIROSŁAW HUDZIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-01-02
2017-10-18
BOGDAN MARCINIAK
PREZES ZARZĄDU
2017-10-18
2023-05-09
2015-01-02
2017-10-18
AGRO KAPITAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-01-02
2017-01-26
46A, BUŁAKÓW, 62-860, POGORZELA, POLSKA
2017-01-26
2017-10-18
46A, BUŁAKÓW, 63-860, POGORZELA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie