KRS 0000536714
NIP9671361830
REGON34164172300000
NazwaADVIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaADVIS
Data rejestracji 29 gru 2014 (10 lat temu) 29 gru 2014
Data usunięcia 06 sie 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. FORDOŃSKA, 393, BYDGOSZCZ, 85-790, BYDGOSZCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9671361830
data rejestracji 06 lis 2014
status Czynny
42105011391000009203163697
INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2
ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #4643Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #465 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9004Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCHPIOTR ŚMIGOCKI
Beneficjent
AGNIESZKA BARBARA STAŃCZAK
Beneficjent
AGNIESZKA BARBARA STAŃCZAK
reprezentant
ŁUKASZ JASKÓLSKI
Wspólnik
2014-12-29
2016-04-13
82 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4100 ZŁ
AGNIESZKA BARBARA STAŃCZAK
Wspólnik
2016-04-13
2019-08-06
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN
PIOTR ŚMIGOCKI
Wspólnik
2016-04-13
2019-08-06
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN
PIOTR ŚMIGOCKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
AGNIESZKA BARBARA STAŃCZAK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
ŁUKASZ JASKÓLSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-12-29
2016-04-13
PIOTR ŚMIGOCKI
PREZES ZARZĄDU
2016-04-13
2019-08-06
AGNIESZKA BARBARA STAŃCZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-04-13
2019-08-06
2014-12-29
2015-07-14
UL. JANA KAROLA CHODKIEWICZA, 16, BYDGOSZCZ, 85-111, BYDGOSZCZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie